Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2012-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: INTRAMEDIC HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: EIVA HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: IM Club ApS. (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: INTRAMEDIC HOLDING A/S. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: IM Club ApS. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: EIVA HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2018-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: EDSVIKEN ApS. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2021-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Petersen & Partners Private Credit A/S. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 fjernes Direktion: Randi Rosing-Schow (direktør) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørvænget 59, 4690 Haslev (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgmester Jensens Allé 11, 3. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: rrs.edsviken@gmail.com (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-15 tilføjes Direktion: Randi Rosing-Schow (direktør) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-04-14 fjernes Direktion: Randi Rosing-Schow (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-10 tilføjes Vedtægter: 2019-09-10 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 tilføjes Bestyrelse: Sonja Boch la Cour (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 72.000,00 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-01-04 tilføjes Legale ejere: Sonja Boch la Cour, Emma Boch la Cour, Randi Rosing-Schow (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-04 fjernes Legale ejere: EDSVIKEN ApS (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-03 fjernes Legale ejere: Sonja Boch la Cour, Emma Boch la Cour, Randi Rosing-Schow (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Reelle ejere: Sonja Boch la Cour, Emma Boch la Cour, Randi Rosing-Schow (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-04 tilføjes Vedtægter: 2019-01-04 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgmester Jensens Allé 11, 3. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 127, 1., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-06-13 tilføjes Legale ejere: Frans Boch, Sonja Boch la Cour, Emma Boch la Cour, Randi Rosing-Schow, EDSVIKEN ApS (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-13 fjernes Legale ejere: Frans Boch (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-12 fjernes Legale ejere: Frans Boch, Sonja Boch la Cour, Emma Boch la Cour, Randi Rosing-Schow (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-06-13 tilføjes Reelle ejere: Frans Boch (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-13 fjernes Reelle ejere: Frans Boch, Frans Boch (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-06-12 fjernes Reelle ejere: Frans Boch (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-06-13 tilføjes Vedtægter: 2018-06-13 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-01-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2018-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2017-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 127, 1., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-10-21)
Den 2017-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Pionervej 4, 4. tv., 3520 Farum (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-10 tilføjes Direktion: Randi Rosing-Schow (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-11-10 fjernes Direktion: Frans Boch (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-11-09 fjernes Direktion: Randi Rosing-Schow (direktør) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-11-10 fjernes Bestyrelse: Frans Boch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-09-04 tilføjes Bestyrelse: Frans Boch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-09-04 tilføjes Direktion: Frans Boch (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-09-03 fjernes Direktion: Frans Boch (direktør) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pionervej 4, 4. tv., 3520 Farum (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Dammen 25, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-07-01)
Den 2017-06-21 tilføjes Legale ejere: Sonja Boch la Cour, Emma Boch la Cour, Randi Rosing-Schow (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Randi Rosing-Schow (direktør) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Vedtægter: 2015-05-22 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-12-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-12-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller gennem andre selskaber at drive investeringsvirksomhed, industri, handel og konsulentvirksomhed og anden efter direktionens skøn forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 138.500,00 (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2004-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-04-14 tilføjes Legale ejere: Frans Boch (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2004-04-14 tilføjes Reelle ejere: Frans Boch, Frans Boch (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2004-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-04-14 tilføjes Vedtægter: 2004-04-14 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2003-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Dammen 25, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-07-01)
Den 2003-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 15, 1270 København K (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 15, 1270 København K (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-30 tilføjes Navne: EDSVIKEN ApS (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-29 fjernes Navne: FRANS BOCH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 137.500,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-02-10 tilføjes Navne: FRANS BOCH ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-09 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4901 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-09 tilføjes Direktion: Frans Boch (direktør) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 1999-02-09 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-09 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-02-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4901 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)