Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Roskildevej 3, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 fjernes Navne: AFV.SELSKABET AF 1. MAJ 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 fjernes Direktion: Jesper Will Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Roskildevej 3, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Roskildevej 3, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-30 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-27 tilføjes Navne: AFV.SELSKABET AF 1. MAJ 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-26 fjernes Navne: ØLSTYKKE BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-27 tilføjes Vedtægter: 2006-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Roskildevej 3, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2005-01-14)
Den 2005-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnebjergvej 5, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-26 tilføjes Revisor: Rådhus Alle 13 udlejning, Egedal-Revision, RL Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 fjernes Revisor: Rita Larsen,udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-22 tilføjes Navne: ØLSTYKKE BYGGESERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-21 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4884 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-21 tilføjes Direktion: Jesper Will Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Revisor: Rita Larsen,udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnebjergvej 5, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 4884 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)