Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Bestyrelse: Karen-Margrete Sig Lystlund Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Direktion: Cai Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Navne: C.R. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Stiftere: Gorm Sig Rasmussen, Cai Rasmussen, Bolette Louise Sig Mathiasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation samt finansiering og anden i forbindelse dermed stående virksomhed, herunder besiddelse af kapitalandele i tilknyttede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 tilføjes Vedtægter: 2006-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hambros Alle 22, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalegabet 15, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalegabet 15, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Bestyrelse: Karen-Margrete Sig Lystlund Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Direktion: Cai Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Navne: C.R. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB J. GILBERT NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Stiftere: Gorm Sig Rasmussen, Cai Rasmussen, Bolette Louise Sig Mathiasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)