Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Stiftere |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 34, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebroen 62, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og vognmands- virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Vedtægter: 2007-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-16 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebroen 62, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-05-29)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Hovedbranche: Anden landpassagertransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Legale ejere: Kurt Holm Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1998-06-25 tilføjes Navne: KURT HOLM CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Reelle ejere: Kurt Holm Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Kurt Holm Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: Kurt Holm Christensen (offentliggjort 2015-02-09)