Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Grøn Risager | 16.12.1999 | 11.10.2012 | direktion |
Lene Grøn Clausen | 30.11.1998 | 16.12.1999 | direktion |
Svend Aage Risager | 26.10.1998 | 30.11.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Edvard Clausen | 15.03.2007 | 04.01.2012 | formand |
Lene Grøn Clausen | 24.04.2001 | 22.12.2012 | bestyrelse |
Peter Grøn Risager | 16.12.1999 | 11.10.2012 | bestyrelse |
Svend Aage Risager | 16.12.1999 | 15.03.2007 | formand |
Martin Grøn Risager | 26.10.1998 | 24.04.2002 | bestyrelse |