Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Wejrup | 23.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Jakobsen | 04.05.2022 | 23.01.2023 | adm. dir |
Stig Jakobsen | 03.03.2007 | 15.03.2022 | adm. dir |
Hans Preben Jakobsen | 01.10.1998 | 03.03.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Wejrup | 08.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Wejrup | 23.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Svend Jakobsen | 04.05.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Jakobsen | 04.05.2022 | 08.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annalise Jakobsen | 15.05.2007 | 14.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Stig Jakobsen | 03.03.2007 | 15.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Svend Jakobsen | 03.03.2007 | 15.03.2022 | formand |