Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 1, 4573 Højby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 fjernes Navne: KURT F. NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Stiftere: Kurt Forster Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-19 fjernes Direktion: Michael Rostock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 tilføjes Direktion: Michael Rostock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 fjernes Direktion: Kurt Forster Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 1, 4573 Højby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 1, 4573 Højby (offentliggjort 2005-08-16)
Den 2005-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 1, 4573 Højby (offentliggjort 2005-08-16)
Den 2005-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-01 tilføjes Navne: KURT F. NIELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-01 tilføjes Vedtægter: 2005-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 1, 4573 Højby (offentliggjort 2004-03-12)
Den 2005-07-31 fjernes Navne: KFN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-23 fjernes Bestyrelse: Ole Knud Jeppesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 1, 4573 Højby (offentliggjort 2004-03-12)
Den 2004-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1608 København V (offentliggjort 2000-10-12)
Den 2003-03-11 fjernes Bestyrelse: Erik Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1608 København V (offentliggjort 2000-10-12)
Den 2000-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 21, 4., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 21, 4., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-10 tilføjes Bestyrelse: Erik Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Direktion: Kurt Forster Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Navne: KFN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Stiftere: Kurt Forster Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)