Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-10 tilføjes Legale ejere: Kirsten Meile (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-10 fjernes Legale ejere: Niels Hviid Meile (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-10 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Meile (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-03-10 fjernes Reelle ejere: Niels Hviid Meile (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-06-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-06-05 tilføjes Vedtægter: 2017-06-05 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-06-05 fjernes Revisor: PETER HOLMSTRØM DEGN, CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-21 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2011-01-10 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-14 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-09-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Børsmæglervirksomhed (offentliggjort 2006-12-08)
Den 2007-05-03 tilføjes Revisor: PETER HOLMSTRØM DEGN (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2007-05-03 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Hovedbranche: Børsmæglervirksomhed (offentliggjort 2006-12-08)
Den 2006-12-06 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Vedtægter: 2006-12-07 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2006-12-06 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-06 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-27 tilføjes Direktion: Kirsten Meile (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-27 fjernes Direktion: Niels Hviid Meile (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-29 tilføjes Navne: INVESTERINGS-OG ADMINISTRATIONSSELSKABET NHM ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-11-28 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NHM ApS (offentliggjort 2004-08-13)
Den 2005-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjemsgade 2, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-02-10)
Den 2005-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NHM ApS (offentliggjort 2004-08-13)
Den 2004-08-10 fjernes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET NHM (offentliggjort 2000-01-05)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-16 tilføjes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET NHM (offentliggjort 2000-01-05)
Den 1999-12-15 fjernes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET MEILE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Niels Hviid Meile (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Legale ejere: Niels Hviid Meile (offentliggjort 2022-05-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET MEILE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Hviid Meile (offentliggjort 2022-05-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-02)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: Niels Hviid Meile (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)