Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Høyer | 04.09.1998 | 06.07.2007 | direktion |
Lars Høyer | 04.09.1998 | 09.10.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Westfall Sørensen | 03.09.2001 | 06.07.2007 | bestyrelse |
Anders Borne Fauerskov | 03.09.2001 | 06.07.2007 | formand |
Lars Høyer | 06.10.1999 | 06.07.2007 | bestyrelse |
Flemming Juul-Dam | 06.10.1999 | 03.09.2001 | formand |
Svend Høyer | 04.09.1998 | 06.10.1999 | bestyrelse |
Jørn Biehl | 04.09.1998 | 06.10.1999 | bestyrelse |
Jørn Biehl | 04.09.1998 | 09.10.1998 | bestyrelse |
Svend Høyer | 04.09.1998 | 04.09.1998 | bestyrelse |
Flemming Juul-Dam | 04.09.1998 | 04.09.1998 | bestyrelse |