Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Timm-Andersen | 01.04.2007 | 17.06.2010 | direktion |
Robert Hove | 30.11.2006 | 01.04.2007 | direktion |
Ole Stephansen | 18.10.2004 | 30.11.2006 | direktion |
Jørgen Aalund Søholm | 01.07.1999 | 18.10.2004 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.10.1998 | 01.07.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Hove | 08.06.2009 | 17.06.2010 | formand |
Per Hansen | 08.06.2009 | 17.06.2010 | næstformand |
Tage Leegaard | 24.05.2007 | 17.06.2010 | bestyrelse |
Henrik Graversen Sørensen | 24.05.2007 | 17.06.2010 | bestyrelse |
Per Poulsen Rask | 01.04.2007 | 24.05.2007 | bestyrelse |
Carl Georg Lyngs | 31.05.2006 | 17.06.2010 | bestyrelse |
Poul Martin Kjær | 25.08.2003 | 22.03.2010 | bestyrelse |
Niels Peter Kaastrup-Hansen | 25.08.2003 | 24.05.2007 | bestyrelse |
Brian Lauridsen | 29.06.2001 | 17.06.2010 | bestyrelse |
Konrad Sejersbøl | 30.06.2000 | 17.06.2010 | bestyrelse |
Finn Østergaard Jeppesen | 30.06.2000 | 17.06.2010 | bestyrelse |
Leif Pinholt | 30.06.2000 | 09.06.2008 | bestyrelse |
Richardt Sund Laursen | 30.06.2000 | 31.05.2006 | bestyrelse |
Carl Georg Lyngs | 30.06.2000 | 25.08.2003 | bestyrelse |
Claus Grothe Rysgaard | 30.06.2000 | 25.08.2003 | bestyrelse |
Hans Steen Marrebæk | 01.07.1999 | 27.05.2009 | formand |
Bernhard Tophus | 01.07.1999 | 29.06.2001 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.10.1998 | 01.07.1999 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.10.1998 | 01.07.1999 | bestyrelse |
Stephan Muurholm | 01.10.1998 | 01.07.1999 | formand |