Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 72 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 fjernes Navne: CWUADK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Stiftere: GP-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-30 fjernes Direktion: Gitte Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge generelle edb-ydelser herunder programmel & maskinel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Navne: CWUADK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-25 fjernes Navne: CROSSWARE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 tilføjes Vedtægter: 2002-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Direktion: Gitte Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 72 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2001-07-01 fjernes Direktion: Tue Skaarup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsgade 6, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-04-17)
Den 2000-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-22 tilføjes Revisor: Jørgen Anker Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-01 tilføjes Bestyrelse: Per Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Bestyrelse: Gitte Steen Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 tilføjes Direktion: Per Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-01 fjernes Direktion: Per Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Steen Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Tue Skaarup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: CROSSWARE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: GP-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)