Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47-49, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 fjernes Direktion: Steen Warming (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 fjernes Navne: FRONTLINE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Stiftere: Steen Warming, Flemming Lauenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 fjernes Kontaktoplysninger: mail@frontlineshipping.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@frontlineshipping.dk (offentliggjort 2001-05-25)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktierne i Frontline Shipping & Spedition A/S og anden form for holding- og financieringsvirksomhed samt at drive spedition og shippingvirksomhed, herunder at formidle transporter worldwide med speciale på Rusland/Baltikum. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 tilføjes Vedtægter: 2001-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: mail@frontlineshipping.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-14 fjernes Binavne: R & R TIME GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@frontlineshipping.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 47-49, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Binavne: R & R TIME GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Direktion: Steen Warming (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Navne: FRONTLINE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Stiftere: Steen Warming, Flemming Lauenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)