Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Avedøre Tværvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 fjernes Navne: TVROPA INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-10 fjernes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: info@tvropa.com (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2003-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Direktion: Christian Henrik Tange (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Direktion: Christian Henrik Tange (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 fjernes Direktion: Karsten Frank Rye Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-19 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-18 fjernes Revisor: Frans Vestergren Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tvropa.com (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-22 tilføjes Direktion: Karsten Frank Rye Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 fjernes Direktion: Peter Garde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere, sælge, markedsføre og distribuere eksisterende og kommende mediaprodukter, herunder men ikke begrænset til Cd-rom, Dvd-rom, DVD, Internet, TV og Playstation samt eje andele i selskaber med nævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 tilføjes Navne: TVROPA INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-21 fjernes Navne: ELEKTROPA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-22 tilføjes Revisor: Frans Vestergren Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 tilføjes Vedtægter: 2001-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-15 tilføjes Direktion: Peter Garde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-15 fjernes Direktion: Peter Aalbæk Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-27 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-11 tilføjes Navne: ELEKTROPA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-10 fjernes Navne: SCSK 2497 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-10 tilføjes Direktion: Peter Aalbæk Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-10 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-10 tilføjes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-10 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avedøre Tværvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: SCSK 2497 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)