Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2016-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Legale ejere: BLUE ENGLAND ApS (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KENSINGTON (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2016-05-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2015-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2015-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-11-24 fjernes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2013-09-24 tilføjes Legale ejere: BLUE ENGLAND ApS (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, herunder administration, som komplementar i K/S Kensington, hvilket kommanditselskabs formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendomme besliggende: - Comfort Inn, 22-32 West Cromwell Road, Kensington. (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2010-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2010-04-08 tilføjes Vedtægter: 2010-04-08 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2010-04-08 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2016-05-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-17 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2000-10-17)
Den 2000-10-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KENSINGTON (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-12-30 fjernes Navne: VICH-M 1077 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-30 tilføjes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 tilføjes Revisor: Hans Otto Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: VICH-M 1077 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: VICH 4700 ApS (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1998-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S KENSINGTON. (offentliggjort 2016-05-09)