Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 fjernes Direktion: Leo Karsten Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 fjernes Navne: GRAFISK BUREAU KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-28 fjernes Direktion: Jacob Brinch Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-29 tilføjes Navne: GRAFISK BUREAU KOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-28 fjernes Navne: PBH 26.603 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-01 tilføjes Navne: PBH 26.603 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-28 tilføjes Direktion: Jacob Brinch Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor grafisk produktion og dermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 tilføjes Vedtægter: 1998-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)