Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 33, 3., 1253 København K (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2005-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnebjærgspark 46, 3520 Farum (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2005-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnebjærgspark 46, 3520 Farum (offentliggjort 2005-02-22)
Den 2005-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 23, 1159 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 23, 1159 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-07 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-07 tilføjes Navne: DRIFTLEDER NIELS GOTTFRID LUNDIN OG HUSTRU ANNA ANDREA LUNDIN OG DATTER JONNA LUNDINS LEGAT (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1996-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)