Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 21, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 fjernes Bestyrelse: Bjarne Holm Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Direktion: Niels Bock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 fjernes Navne: BØGER OG PAPIR ApS AF 1998 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-23 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Stiftere: IN/OUT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at bistå med og levere markedsføring og at udvikle og levere koncepter til kædens medlemmer. Leverancerne skal udelukkende være til medlemmernes erhvervsmæssige anvendelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 tilføjes Vedtægter: 2005-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-01 tilføjes Bestyrelse: Hans-Christian Alfred Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 fjernes Bestyrelse: Jens Holm (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-26 tilføjes Direktion: Niels Bock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-19 tilføjes Bestyrelse: Niels Bock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Bestyrelse: Verner Bendixen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Holm (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-02 fjernes Bestyrelse: Erling Borgmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-03 tilføjes Bestyrelse: John Kenneth Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-03 fjernes Bestyrelse: Peter Lund Hyldager (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Lund Hyldager (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Kopp Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-20 fjernes Bestyrelse: Henrik Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-20 fjernes Direktion: Verner Bendixen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-11 tilføjes Stiftere: IN/OUT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 21, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Direktion: Verner Bendixen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Navne: BØGER OG PAPIR ApS AF 1998 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)