Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gert Christian Heinrich Nicolaisen | 28.09.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Werner Walter Seniger | 28.09.1998 | 01.12.2004 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Carsten Clausen | 27.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Paul Jörgen Andersson | 27.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ute Marie Ohl Nicolaisen | 27.04.2017 | formand |
Mark Ohl Nicolaisen | 28.05.2014 | bestyrelse |
Gert Christian Heinrich Nicolaisen | 28.09.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Werner Walter Seniger | 12.11.2004 | 28.04.2006 | bestyrelse |
Renate Claussen-Ohl | 28.09.1998 | 27.04.2017 | bestyrelse |
Jochen Hans Gunter Claussen | 28.09.1998 | 27.04.2017 | formand |
Karen Maria Enke | 28.09.1998 | 28.04.2006 | bestyrelse |
Werner Walter Seniger | 28.09.1998 | 01.12.2004 | bestyrelse |