Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Juul Jørgensen | 01.04.2001 | 20.09.2001 | adm. dir |
Søren Ingemann Jensen | 30.03.1999 | 31.03.2001 | direktion |
Kim Madsen | 01.07.1998 | 30.03.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Juul Jørgensen | 01.04.2001 | 20.02.2004 | bestyrelse |
Søren Ingemann Jensen | 30.03.1999 | 20.02.2004 | bestyrelse |
Kertil Johnsen | 30.03.1999 | 20.02.2004 | bestyrelse |
Ketil Johnsen | 30.03.1999 | 20.02.2004 | bestyrelse |
Eivind Bustad | 30.03.1999 | 20.02.2004 | formand |
Ole Erik Raad | 30.03.1999 | 24.04.2002 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1998 | 30.03.1999 | bestyrelse |