Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Schmidt Jensen | 01.10.2020 | adm. dir |
Michael Carsten Christian Gadeberg | 23.12.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Nørgaard | 23.10.2018 | 01.08.2020 | direktør |
Søren Bunk Jensen | 14.04.2005 | 23.10.2019 | direktør |
Carsten Vejby Møller | 23.12.1998 | 08.11.2004 | direktør |
Kim Madsen | 01.07.1998 | 23.12.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bunk Jensen | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads-Ole Astrupgaard | 01.07.2023 | formand |
Anders Grønlund | 22.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Carsten Christian Gadeberg | 23.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bunk Jensen | 23.10.2019 | 30.06.2023 | formand |
Willi Rudolf Zinnecker | 22.11.2017 | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Østergaard Sørensen | 22.11.2017 | 06.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Hess | 21.09.2016 | 23.10.2019 | formand |
Matthias Frank Bäuerle | 21.09.2016 | 08.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Basse Jensen | 21.09.2016 | 22.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bligaard Pedersen | 24.09.2014 | 21.09.2016 | formand |
Mogens Hess | 25.09.2008 | 20.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Henning Rudfred | 07.11.2007 | 01.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Rasmussen | 07.11.2007 | 22.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bunk Jensen | 14.04.2005 | 22.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Snogdal | 14.04.2003 | 24.09.2014 | formand |
Ole Jensen | 01.07.2002 | 07.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Johannes Christian Gadeberg | 23.12.1998 | 27.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Vejby Møller | 23.12.1998 | 08.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1998 | 23.12.1998 | bestyrelsesmedlem |