Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Georges Seynave Lindvik | 31.12.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Grimsø Moe | 14.11.2019 | 31.12.2021 | direktør |
Asmund Haare | 25.08.2015 | 14.11.2019 | direktør |
Gisle Tangenes | 03.06.2013 | 25.08.2015 | direktør |
Rune Skrove | 27.11.2008 | 03.06.2013 | direktør |
Torbjørn Torgersen | 20.03.2006 | 27.11.2008 | adm. dir |
Arild Barreth | 08.09.2005 | 20.03.2006 | adm. dir |
John Olof Johansson | 20.01.2000 | 08.09.2005 | direktør |
Asmund Haare | 23.12.1998 | 20.01.2000 | direktør |
Kim Madsen | 01.07.1998 | 23.12.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Georges Seynave Lindvik | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Grimsø Moe | 31.12.2021 | formand |
Lydia Pedersen | 14.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asmund Haare | 14.11.2019 | 31.12.2021 | formand |
Anders Grimsø Moe | 25.08.2015 | 30.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Asmund Haare | 25.08.2015 | 13.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Marius Flygind | 24.04.2013 | 14.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Asmund Haare | 24.04.2013 | 24.08.2015 | formand |
Gisle Tangenes | 30.08.2012 | 25.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Simen Haare | 01.12.2011 | 24.04.2013 | formand |
Morten Christensen | 01.12.2011 | 30.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Rune Skrove | 27.11.2008 | 01.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Gisle Tangenes | 27.11.2008 | 01.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Simen Haare | 01.11.2006 | 27.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Torbjørn Torgersen | 20.03.2006 | 27.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Petter Hatlem | 08.09.2005 | 01.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Arild Barreth | 08.09.2005 | 20.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jan Terje Ludvigsen | 23.12.1998 | 08.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
John Olof Johansson | 23.12.1998 | 08.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1998 | 23.12.1998 | bestyrelsesmedlem |