Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Skov Ibsen | 18.12.1998 | 22.09.2000 | direktion |
Kim Madsen | 01.07.1998 | 18.12.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ruth Agnethe Hansen | 11.05.2000 | 22.09.2000 | bestyrelse |
Birgit Mindegaard | 01.03.1999 | 22.09.2000 | suppleant |
N Peter Poulsen | 01.03.1999 | 11.05.2000 | bestyrelse |
Karin Rye Debring | 18.12.1998 | 22.09.2000 | bestyrelse |
Thomas Lauridsen | 18.12.1998 | 22.09.2000 | bestyrelse |
Lars Skov Ibsen | 18.12.1998 | 22.09.2000 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1998 | 18.12.1998 | bestyrelse |