Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-20 fjernes Navne: CENTER INVESTERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-09-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 fjernes Direktion: Mark Robin Freed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Direktion: Mark Robin Freed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion, samt investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Vedtægter: 2003-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 fjernes Bestyrelse: Mark Robin Freed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 fjernes Bestyrelse: Max Krasnik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 fjernes Direktion: Max Krasnik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Bestyrelse: Normann Michael Freed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Bestyrelse: Michael Walter Staszewski (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-24 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 1999-12-27)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1160 København K (offentliggjort 1999-12-27)
Den 1999-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-03 tilføjes Navne: CENTER INVESTERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-02 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1089 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-02 tilføjes Bestyrelse: Michael Walter Staszewski (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Direktion: Max Krasnik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1089 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)