Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Katja Moesgaard(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 5,26 % |
Allan Wrang(virk.: 2) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Bruhn(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 3,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Borgen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Leerskov(virk.: 7) | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % | 42,86 % |
Lars Sandahl Sørensen(virk.: 49) | 0 % | 2,04 % | 2,04 % | 2,04 % |
Harro Christensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Ulrik Bülow(virk.: 172) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,33 % |
Geir Aasgaard Hansen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Boesen Olsen(virk.: 29) | 0 % | 0 % | 0 % | 10,34 % |
Karim Grau Nielsen(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Christian Schaldemose(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,02 % | 1,37 % | 1,37 % | 4,10 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Wrang | 01.01.2007 | Hvidovre Boulevard 32, 2650 Hvidovre |
Flemming Bruhn | 01.01.2007 | Stolbjergvej 25B, 3070 Snekkersten |
Katja Moesgaard | 01.12.2022 | Bernstorffsvej 146, 2900 Hellerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Christian Schaldemose | ||
Harro Christensen | ||
Jan Boesen Olsen | 01.01.2007 | Søllerødvej 68A, 2840 Holte |
Hans Jørgen Borgen | 22.03.2018 | Nivåvænge 36, 2990 Nivå |
Geir Aasgaard Hansen | ||
Ulrik Bülow | 01.08.2019 | Henrik Ibsens Vej 2, 1813 Frederiksberg C |
Lars Sandahl Sørensen | 12.08.2019 | Dyrehavevej 36, 2930 Klampenborg |
Karim Grau Nielsen | 01.04.2022 | Vester Voldgade 87, 1552 København V |
Søren Leerskov | 29.08.2022 | Strandvejen 246, 2920 Charlottenlund |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SCANDINAVIAN TOURIST BOARD ApS | 21166685 | NORMAL | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (799000) |
VisitDenmark | 33055331 | Aktiv | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (799000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.03.2004 | 1,64 (km) | Vesterbrogade 6D, 1620 København V | Islands Brygge 43, 2300 København S |
18.01.2005 | 0,00 (km) | Islands Brygge 43, 2300 København S | Islands Brygge 43, 2300 København S |
09.10.2018 | 0,00 (km) | Islands Brygge 43, 2300 København S | Islands Brygge 43, 2300 København S |
SCANDINAVIAN TOURIST BOARD ApS. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 02.02.1999 (9359 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Scandinavian Times A/S | 75272014 |
Scandinavian Tiny Houses ApS | 41686685 |
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | 31080185 |
SCANDINAVIAN TOOLING ApS | 34203946 |
SCANDINAVIAN TOURIST BOARD ApS | 21166685 |
SCANDINAVIAN TOURS A/S | 73528712 |
Scandinavian Tours and Tourism ApS | 43726005 |
Scandinavian Track Group ApS | 33158513 |
SCANDINAVIAN TRADE | 21236977 |
SCANDINAVIAN TRADE BUILDING ApS | 29424489 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Katja Moesgaard(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Allan Wrang(virk.: 2) Dir. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flemming Bruhn(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 57 % | 0 % | 0 % | 4 % | 21 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Borgen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Søren Leerskov(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lars Sandahl Sørensen(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Harro Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ulrik Bülow(virk.: 172) Ikke aktiv i virksomheden. | 87 | 0 | 0 | 4 | 71 | 10 |
Geir Aasgaard Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan Boesen Olsen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
Karim Grau Nielsen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Lars Christian Schaldemose(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Pct. | 52 % | 0 % | 1 % | 4 % | 35 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Katja Moesgaard(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 13 | 4 | 1 | 4 |
Allan Wrang(virk.: 2) Dir. | 0 | 2 | 0 | 0 |
Flemming Bruhn(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem | 10 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 23 | 6 | 1 | 5 |
Pct. | 66 % | 17 % | 3 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Borgen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 2 | 3 |
Søren Leerskov(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 8 | 1 | 8 |
Lars Sandahl Sørensen(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 1 | 1 | 26 |
Harro Christensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ulrik Bülow(virk.: 172) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 22 | 1 | 79 |
Geir Aasgaard Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jan Boesen Olsen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 9 | 0 | 1 |
Karim Grau Nielsen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 18 | 0 | 5 |
Lars Christian Schaldemose(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 152 | 60 | 5 | 122 |
Pct. | 45 % | 18 % | 1 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |