Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Jensen | 15.04.2009 | 19.05.2010 | direktion |
Aage Bang Nicolajsen | 08.11.2005 | 15.04.2009 | direktion |
Flemming Voldby | 14.10.2005 | 08.11.2005 | direktion |
Jan Ib Jensen | 05.06.2002 | 14.10.2005 | direktion |
Jan Ib Jensen | 09.11.1998 | 26.07.1999 | direktion |
Ole Kaae Glibstrup | 01.07.1998 | 05.06.2002 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.07.1998 | 09.11.1998 | direktion |