Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-23 tilføjes Vedtægter: 2017-02-23 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2017-02-23 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeparken 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeparken 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-05-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-05-29)
Den 2006-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom, samt handel med værdipapirer og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Navne: ORUPGAARD SALG & MARKETING ApS (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-05-21 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1325 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 tilføjes Vedtægter: 2006-05-22 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Thomas Højgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Knud Højgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 tilføjes Legale ejere: Thomas Højgaard (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2003-11-24 tilføjes Reelle ejere: Thomas Højgaard (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1998-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 tilføjes Direktion: Knud Højgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1998-11-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeparken 1, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1325 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-31)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)