Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-08-31 fjernes Binavne: PHARMALINK SPECIAL LÆGEMIDLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Formervangen 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 fjernes Navne: PHARMALINK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Bestyrelse: Bengt Åke Julander (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Direktion: Per Mikael Bender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 tilføjes Bestyrelse: Kerstin Maria Freij (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Bestyrelse: Karl Henrik Stenqvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-16 tilføjes Bestyrelse: Per Mikael Bender (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Bestyrelse: Tomas Olof Leander Gloveus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 tilføjes Direktion: Per Mikael Bender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-16 fjernes Direktion: Tomas Olof Leander Gloveus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-28 tilføjes Direktion: Tomas Olof Leander Gloveus (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Direktion: Hilde Furberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Bestyrelse: Hilde Furberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Bestyrelse: Karl Henrik Stenqvist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Formervangen 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 5, st. th., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2002-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med speciallægemidler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-27 tilføjes Vedtægter: 2002-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-03 tilføjes Binavne: PHARMALINK SPECIAL LÆGEMIDLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-16 tilføjes Bestyrelse: Hilde Furberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-16 tilføjes Navne: PHARMALINK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 fjernes Navne: PHARMALINK SPECIAL LÆGEMIDLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-16 fjernes Binavne: PHARMALINK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.250,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 5, st. th., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2000-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.125,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-19 tilføjes Navne: PHARMALINK SPECIAL LÆGEMIDLER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-18 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1308 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-18 tilføjes Direktion: Hilde Furberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Binavne: PHARMALINK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1308 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)