Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erik Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 fjernes Direktion: Jan Lundberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Sundpark 5, 2. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-04-16)
Den 2002-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Henningsens Alle 64, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2002-11-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Lundberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Bestyrelse: Jan Lundberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Direktion: Jan Lundberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive udlejningsejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af tre bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Vedtægter: 2002-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-15 tilføjes Legale ejere: LUNDBERG A/S (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2002-04-15 tilføjes Reelle ejere: John Alexander Lundberg (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2002-03-20 tilføjes Bestyrelse: John Alexander Lundberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET LUNDBERG A/S (offentliggjort 2002-04-15)
Den 2002-03-19 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET LUNDBERG ApS (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2002-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-04-15)
Den 2002-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 fjernes Direktion: Jan Lundberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 tilføjes Direktion: Jan Lundberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Direktion: Bent Claus Hooge (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Direktion: Peter Tauby Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henningsens Alle 64, 2900 Hellerup (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2001-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 3, 1251 København K (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2001-01-21 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET LUNDBERG ApS (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2001-01-20 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET SON BORCH-CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-21 fjernes Direktion: Bent Claus Hooge (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Erik Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvæsthusgade 3, 1251 København K (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2000-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 12, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-08 tilføjes Direktion: Peter Tauby Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-08 fjernes Direktion: William Son Borch-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 12, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Direktion: William Son Borch-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET SON BORCH-CHRISTENSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Stiftere: William Son Borch-Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)