Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-30 fjernes Navne: ALM. BRAND LEASINGADMINISTRATIONSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-07-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Nordam (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 fjernes Direktion: Torsten Aagaard Juel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-23 fjernes Bestyrelse: Bent Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-28 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-27 fjernes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2000-02-15 tilføjes Hovedbranche: Finansiel leasing (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2000-02-14 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-03 tilføjes Navne: ALM. BRAND LEASINGADMINISTRATIONSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-02 fjernes Navne: ALM. BRAND EJENDOMSINVEST I A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-02 tilføjes Bestyrelse: Bent Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-02 fjernes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-02 tilføjes Direktion: Torsten Aagaard Juel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-02 fjernes Direktion: Mikael Sundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, herunder leasing samt administration af kontrakter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-02 tilføjes Vedtægter: 1999-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-22 tilføjes Navne: ALM. BRAND EJENDOMSINVEST I A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-21 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5389 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-21 tilføjes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Direktion: Mikael Sundby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 8, 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5389 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)