Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hartvig Jensen (formand) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hartvig Jensen (formand) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2001-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JENSENGRILL A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2007-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: H J 1 I/S. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2007-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MONTE CRISTO ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2009-09-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ORYX INVEST A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2010-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S.J. A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FIRST MOVER CAPITAL A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TWIN HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2021-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hartvig & Rohde Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-25 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-25 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Tværvej 2, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2006-05-11)
Den 2006-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: 28 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved fabrikation, salg, investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-02 tilføjes Vedtægter: 2006-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-29 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2005-09-29 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hartvig Jensen (formand) (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2002-03-26 tilføjes Direktion: Jørgen Hartvig Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-26 fjernes Direktion: Jørgen Hartvig Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: 28 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Bestyrelse: Annemarie Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Legale ejere: Mads Kristian Hartvig Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1998-08-31 tilføjes Navne: M.H.J. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Kristian Hartvig Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1998-08-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-08-31 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Stiftere: Mads Kristian Hartvig Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)