Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 58, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-26 fjernes Navne: T-INVEST AF 1/10 2000 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Revisor: Søren Rasborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 fjernes Bestyrelse: Mogens Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 fjernes Direktion: Thorkild Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kølevirksomhed og servicecenter for Nilan A/S med hovedvægt på klimaanlæg, varmepumper samt service og styring på disse anlæg, samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Navne: T-INVEST AF 1/10 2000 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-14 fjernes Navne: TN KLIMATEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Vedtægter: 2001-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-05 tilføjes Navne: TN KLIMATEKNIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-04 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5359 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-04 tilføjes Bestyrelse: Mogens Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 tilføjes Direktion: Thorkild Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 tilføjes Revisor: Søren Rasborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 58, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5359 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)