Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkær 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-05 fjernes Bestyrelse: Kurt Lunddahl Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Direktion: Tamas Endre Szocska (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-05 fjernes Navne: TS GLASTEAM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 fjernes Hovedbranche: Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-23 tilføjes Navne: TS GLASTEAM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-22 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1984 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-22 tilføjes Bestyrelse: Kurt Lunddahl Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Direktion: Tamas Endre Szocska (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion, herunder produktion af glasprodukter og dermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-22 tilføjes Vedtægter: 1999-01-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1984 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)