Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Nielsen | 22.10.2010 | 02.07.2014 | direktion |
Claus Henrik Christiansen | 04.04.2003 | 22.10.2010 | direktion |
Klaus Eldrup-Jørgensen | 01.01.2002 | 04.04.2003 | direktion |
Herman Jan Tijmen Coelingh Bennink | 01.10.2000 | 01.01.2002 | adm. dir |
Niels Tækker Foged | 15.03.1999 | 01.01.2002 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.06.1998 | 15.03.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Asser Karsdal | 02.01.2014 | 02.07.2014 | bestyrelse |
Hervé Girsault | 02.01.2013 | 02.01.2014 | bestyrelse |
Claus Henrik Christiansen | 22.10.2010 | 02.07.2014 | formand |
Thomas Nielsen | 22.10.2010 | 02.01.2013 | bestyrelse |
Hervé Girsault | 13.05.2005 | 22.10.2010 | bestyrelse |
Bente Juel Christiansen | 03.06.2004 | 02.07.2014 | bestyrelse |
Peter Thostrup | 03.06.2004 | 22.10.2010 | formand |
Niels Lolk Helveg Petersen | 19.05.2003 | 22.10.2010 | bestyrelse |
Herbert Schmidt | 18.12.2001 | 22.10.2010 | bestyrelse |
David H Mac Callum | 18.12.2001 | 22.10.2010 | bestyrelse |
Asger Domino | 18.12.2001 | 22.05.2002 | bestyrelse |
Erik Gregers Hansen | 14.06.1999 | 19.05.2003 | formand |
Claus Henrik Christiansen | 15.03.1999 | 03.06.2004 | bestyrelse |
Niels Thomas Heering | 15.03.1999 | 19.05.2003 | bestyrelse |
Henrik Lawaetz | 15.03.1999 | 21.12.1999 | bestyrelse |
Henrik Daniel Lawaetz Arhnung | 15.03.1999 | 27.04.1999 | formand |
Victor Christoffersen | 01.06.1998 | 15.03.1999 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.06.1998 | 15.03.1999 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.06.1998 | 15.03.1999 | bestyrelse |