Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-15 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2004-11-14 fjernes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 1998-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lodsvej 18, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-21 tilføjes Hovedbranche: Bygning og reparation af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-21 tilføjes Interessenter: Leif Ingeman Madsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-21 tilføjes Navne: LEIF I MADSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)