Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svante Bundgaard | 01.06.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Jørn Nielsen | 19.04.2010 | 01.06.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Kirk | 22.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Per Schak Andreasen | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sandholm Overgaard | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Christensen | 22.05.2017 | formand |
Peter Rose Thomsen | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Badstue Jensen | 07.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Albert Carl Holkenberg | 12.09.2016 | 22.05.2017 | formand |
Kaj Taidal | 26.05.2016 | 12.09.2016 | formand |
Albert Carl Holkenberg | 26.05.2016 | 11.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tina Elisabeth Thomsen | 19.05.2014 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kvist | 19.05.2014 | 07.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Palle Nørgaard | 07.11.2012 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rose Thomsen | 29.05.2012 | 19.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Iversen | 29.03.2010 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Badstue Jensen | 29.03.2010 | 19.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Høstgaard-Jensen | 29.03.2010 | 11.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Tina Elisabeth Thomsen | 01.05.2007 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rose Thomsen | 01.05.2007 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Albert Carl Holkenberg | 28.04.1999 | 25.05.2016 | formand |
Bent Vanggaard | 28.04.1999 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kvist | 29.07.1998 | 07.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Leif Høltzermann | 29.07.1998 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ole Thomsen | 29.07.1998 | 29.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Per Jørn Nielsen | 29.07.1998 | 28.04.1999 | bestyrelsesmedlem |