Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Rask Nørkjær | 31.08.2001 | 31.08.2001 | direktion |
Karsten Nørkjær | 12.02.1999 | 10.12.2013 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1998 | 12.02.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Dan Christensen | 09.07.2004 | 01.05.2006 | bestyrelse |
Karsten Nørkjær | 31.08.2001 | 10.12.2013 | bestyrelse |
Chanet Rask Nørkjær | 31.08.2001 | 10.12.2013 | bestyrelse |
Lene Rask Nørkjær | 31.08.2001 | 10.12.2013 | formand |