Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Hovedbranche | ||||
Navne | Bibranche | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-25 tilføjes Bestyrelse: Emil Pagter Højfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Bestyrelse: Flemming Højfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 tilføjes Direktion: Emil Pagter Højfeldt (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-25 fjernes Direktion: Flemming Højfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-28 tilføjes Legale ejere: INNOVATION HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-28 fjernes Legale ejere: LIND HOLDING AF 17. APRIL ApS (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: INNOVATION HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-28 tilføjes Reelle ejere: Emil Pagter Højfeldt (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-27 fjernes Reelle ejere: Emil Pagter Højfeldt (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Emil Pagter Højfeldt (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-22 fjernes Reelle ejere: Flemming Højfeldt (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blommevej 38, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Blommevej 38, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-19 tilføjes Vedtægter: 2020-10-19 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Højfeldt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2015-08-01 tilføjes Direktion: Flemming Højfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2015-08-01 fjernes Direktion: Morten Lind Mølgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 fjernes Bestyrelse: Flemming Højfeldt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Vedtægter: 2014-04-01 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-01 fjernes Binavne: TM LINE A/S, TM LINE 2000 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blommevej 38, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2013-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 22, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2013-07-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-06)
Den 2013-07-14 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2013-07-15 tilføjes Navne: TM UDLEJNING A/S (offentliggjort 2013-07-17)
Den 2013-07-14 fjernes Navne: TM LINE A/S (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2013-07-14 fjernes Bibranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-08-16)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: INNOVATION HOLDING A/S, LIND HOLDING AF 17. APRIL ApS (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2013-07-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Højfeldt (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-02 tilføjes Bestyrelse: John Maul Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-02 fjernes Bestyrelse: Johnny Rubach Lauritsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-02 tilføjes Direktion: Morten Lind Mølgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-02 fjernes Direktion: Gert Tjørnum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2012-07-02 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-21 tilføjes Bestyrelse: Johnny Rubach Lauritsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-21 tilføjes Direktion: Gert Tjørnum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-21 fjernes Direktion: Johnny Rubach Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-19 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-19 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Højfeldt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Johnny Rubach Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 fjernes Direktion: Flemming Højfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-21 tilføjes Direktion: Flemming Højfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-21 fjernes Direktion: Johnny Rubach Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2013-08-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2007-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 22, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 22, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-29 tilføjes Navne: TM LINE A/S (offentliggjort 2006-06-29)
Den 2006-06-28 fjernes Navne: TM LINE 2000 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 15.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Bestyrelse: Torben Fjeldsted Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-07 tilføjes Bestyrelse: Torben Fjeldsted Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-07 fjernes Bestyrelse: Knud Christian Timm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 9.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-10 tilføjes Direktion: Johnny Rubach Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-10 fjernes Direktion: Torben Fjeldsted Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-20 tilføjes Binavne: TM LINE A/S, TM LINE 2000 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-04 tilføjes Bestyrelse: Knud Christian Timm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-04 tilføjes Direktion: Flemming Højfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-04 fjernes Direktion: Flemming Højfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-03 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 tilføjes Navne: TM LINE 2000 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-03 fjernes Navne: PBH 26.539 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-03 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 22, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: PBH 26.539 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)