Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (CVR 12602200) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.09.1998 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ZUNARDI HOLDING ApS (CVR 25082532) | NORMAL | 31.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Charlotte Sund Nielsen | 15.11.2013 | 31.12.2023 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
ZUNARDI HOLDING ApS (CVR 25082532) | 15.11.2013 | 30.12.2023 | 66,67-89,99% | 66,67 % |