Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Hougesen | 28.02.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Berit Hougesen | 29.06.2007 | 29.06.2007 | direktør |
Gitte Rønne Jensen | 21.10.1998 | 28.02.2005 | direktør |
Berit Hougesen | 21.10.1998 | 23.02.2000 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.05.1998 | 21.10.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Florence Almaden Hougesen | 07.03.2022 | formand |
Helge Hougesen | 29.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hougesen | 29.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susan Aaris Stærke | 01.02.2018 | 07.03.2022 | formand |
Jakob Palmhøj Hougesen | 08.01.2018 | 01.02.2018 | formand |
Berit Hougesen | 29.06.2007 | 08.01.2018 | formand |