Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Olsen-Kludt | 02.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Dall | 15.08.2003 | 02.08.2024 | adm. dir |
Kaj Bo Henningsen | 16.02.2001 | 15.08.2003 | direktør |
Bo Thustrup Nielsen | 01.06.2000 | 16.02.2001 | direktør |
Ole Christian B Christensen | 16.09.1998 | 09.06.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steffen Olsen-Kludt | 02.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sophus Olsen-Kludt | 02.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dall | 02.08.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Henrik Brandt | 10.01.2013 | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Olsen-Kludt | 05.09.2007 | 01.08.2024 | formand |
Trine Østengaard | 05.09.2007 | 10.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dall | 29.03.2004 | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Bo Henningsen | 29.03.2004 | 05.09.2007 | formand |
Christian Ole Boelsgaard Christensen | 01.06.2000 | 04.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bente Birgitte Wolf | 29.12.1998 | 16.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Olsen-Kludt | 16.09.1998 | 16.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Bo Henningsen | 16.09.1998 | 16.02.2001 | formand |
John Peter Arfwedson | 16.09.1998 | 29.12.1998 | bestyrelsesmedlem |