Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Navne | Hovedbranche | Bibranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2004-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARTINSEN NORDIC A/S. (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2014-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LILLE BØDSKOV ApS. (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Vedtægter: 2020-03-11 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eksportvej 7, 8870 Langå (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: fm@martinsen-nordic.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-16 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2016-11-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2012-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via besiddelse af kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder at drive handel, industri, investering og finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Vedtægter: 2012-08-22 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2012-05-01 tilføjes Navne: MARTINSEN NORDIC HOLDING A/S (offentliggjort 2012-05-01)
Den 2012-04-30 fjernes Navne: KRISWELL HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 820.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-10-31)
Den 1998-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudstrupvej 10, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Sahner Martinsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-25 tilføjes Direktion: Flemming Sahner Martinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Legale ejere: Flemming Sahner Martinsen, Henrik Sahner Martinsen (offentliggjort 2015-02-02)
Den 1998-08-25 tilføjes Navne: KRISWELL HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-25 tilføjes Reelle ejere: Flemming Sahner Martinsen, Henrik Sahner Martinsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 1998-08-25 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-08-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2016-11-16)
Den 1998-08-25 tilføjes Stiftere: Henrik Sahner Martinsen, Flemming Sahner Martinsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)