Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Dorph Herbo | 23.07.2020 | direktør |
Anne Dorph Herbo | 08.09.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susan Irene Nørgaard Andersen | 01.10.2020 | 13.08.2024 | direktør |
Hans Preben Herbo | 24.06.2011 | 04.06.2015 | direktør |
Flemming Hansen | 09.09.2010 | 05.03.2012 | direktør |
Anders Dorph Herbo | 08.09.2010 | 24.06.2011 | direktør |
Hans Preben Herbo | 16.06.1998 | 08.09.2010 | direktør |