Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gustav Johannesens Vej 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-03 fjernes Direktion: Ulla Sussi Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-03 fjernes Navne: RESTAURANT WIENERSTUEN AF 31/3-1999 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Stiftere: Gitte Damhave (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-14 fjernes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-28 tilføjes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 fjernes Revisor: C.I.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-04-01 tilføjes Navne: RESTAURANT WIENERSTUEN AF 31/3-1999 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-03-31 tilføjes Direktion: Ulla Sussi Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 fjernes Direktion: Torben Reuner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Restaurationsdrift, detailhandel samt handel og finansiering af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Revisor: C.I.F. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 fjernes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Vedtægter: 1999-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 fjernes Navne: 6-8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-13 fjernes Direktion: Gitte Damhave (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Johannesens Vej 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Gitte Damhave (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: 6-8 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: Gitte Damhave (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)