Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang 6, 5270 Odense N (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-15 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Navne: MADSENS BODEGA ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-29 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Stiftere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2015-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-04-14 fjernes Direktion: Anja Handlos Lunding (direktion) (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er resaturationsdrift, detailhandel og financiering af enhver art. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2013-05-29 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-29 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-04 tilføjes Navne: MADSENS BODEGA ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2012-04-03 fjernes Navne: EGENSE GRILLEN. OTTERUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang 6, 5270 Odense N (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2012-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mikkels Mose 10, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-01 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2012-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2012-01-20 tilføjes Direktion: Anja Handlos Lunding (direktion) (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2012-01-20 fjernes Direktion: Pia Gitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-18 tilføjes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Revisor: JSR JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: JSR JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 tilføjes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 fjernes Revisor: C.F. Revision, Odense ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkels Mose 10, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-15 tilføjes Direktion: Pia Gitte Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-15 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Navne: EGENSE GRILLEN. OTTERUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Revisor: C.F. Revision, Odense ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 tilføjes Stiftere: Pia Gitte Andersen (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 1998-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-30)