Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Uffe Bak Pedersen | 01.01.2002 | 01.01.2007 | direktion |
Luis Mesa del Castillo Clavell | 17.04.2001 | 01.01.2002 | direktion |
Vianney Philippe Brillat | 04.11.1999 | 17.04.2001 | direktion |
Jose Maria Figueiras Salinas | 02.02.1999 | 04.11.1999 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.09.1998 | 02.02.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oskar Karsch | 01.01.2002 | 23.08.2011 | bestyrelse |
Vianney Philippe Brillat | 04.11.1999 | 01.01.2002 | bestyrelse |
Nicola Pagliai | 05.05.1999 | 23.08.2011 | bestyrelse |
Jose Maria Figueiras Salinas | 05.05.1999 | 04.11.1999 | bestyrelse |