Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Nørgård Rasmussen | 21.01.2010 | 29.08.2014 | direktion |
John Brejnbjerg Staaling | 10.08.1998 | 21.01.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Nørgård Rasmussen | 21.01.2010 | 29.08.2014 | bestyrelse |
Knud Erik Lunddorf Brokholm | 11.08.2000 | 21.01.2010 | bestyrelse |
John Brejnbjerg Staaling | 10.08.1998 | 29.08.2014 | bestyrelse |
Finn Peter Bach | 10.08.1998 | 29.08.2014 | bestyrelse |
Ulla Bloch Bach | 10.08.1998 | 11.08.2000 | bestyrelse |