Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Allesøvej 130, 5270 Odense N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-31 fjernes Navne: NØRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Stiftere: Leif Richter Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-08 fjernes Direktion: Leif Richter Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-26)
Den 2007-06-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Revisor: SKT. KLEMENS BOGFØRINGSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Revisor: SKT. KLEMENS BOGFØRINGSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-26)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allesøvej 130, 5270 Odense N (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Leif Richter Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i datterselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Navne: NØRGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Stiftere: Leif Richter Nørgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Vedtægter: 1998-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)