Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Baunwall | 28.04.2006 | 04.11.2015 | bestyrelse |
Jørgen Røhr Jensen | 23.03.2004 | 04.11.2015 | bestyrelse |
Kirsten Lindboe Nielsen | 29.04.2003 | 04.11.2015 | bestyrelse |
Knud Erik Tygesen Nielsen | 29.04.2003 | 04.11.2015 | suppleant |
Knud Erik Tygesen Nielsen | 29.04.2003 | 29.04.2003 | bestyrelse |
Carsten Wesenberg | 11.03.2003 | 04.11.2015 | formand |
Peter Rydberg | 11.03.2003 | 04.11.2015 | næstformand |
Jørgen Røhr Jensen | 10.05.2001 | 11.03.2003 | formand |
Bjarne Vestby Jensen | 24.06.1998 | 04.11.2015 | suppleant |
Christian Meyer | 24.06.1998 | 28.04.2006 | bestyrelse |
Kirsten Lindboe Nielsen | 24.06.1998 | 29.04.2003 | suppleant |