Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Peter Christiansen | 01.10.2016 | 14.06.2022 | adm. dir |
Jens Søgaard Kristensen | 17.04.2002 | 30.09.2016 | adm. dir |
Jørgen Wethje Staun | 29.09.1998 | 17.04.2002 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.1998 | 29.09.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Østergaard | 14.06.2022 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Finn Østergaard Jeppesen | 14.06.2022 | 14.06.2022 | suppleant |
Jacob Thomsen | 14.06.2022 | 14.06.2022 | suppleant |
Lise Tange | 14.06.2022 | 14.06.2022 | suppleant |
Bendt Bruun | 24.06.2021 | 14.06.2022 | suppleant |
Jacob Thomsen | 24.06.2021 | 13.06.2022 | suppleant |
Henrik Hilligsø Munk | 13.06.2019 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Markussen | 13.06.2019 | 14.06.2022 | næstformand |
Bjarne Østergaard | 13.06.2019 | 24.06.2021 | suppleant |
Erik Odgaard | 13.06.2019 | 24.06.2021 | suppleant |
Jakob Tange | 23.05.2018 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Robert Hove | 23.05.2018 | 14.06.2022 | formand |
Claus Grothe Rysgaard | 23.05.2018 | 14.06.2022 | suppleant |
Hans Christian Krøyer | 23.05.2018 | 13.06.2019 | næstformand |
Niels Peter Poulsen | 23.05.2018 | 13.06.2019 | suppleant |
Bendt Bruun | 23.05.2018 | 13.06.2019 | suppleant |
Søren Markussen | 23.05.2018 | 12.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lyndrup | 13.06.2017 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Robert Hove | 27.01.2015 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Ørsøe Nyborg | 19.06.2014 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lean Søndergaard Nyby | 30.04.2013 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anton Kirk Toft | 30.04.2013 | 23.05.2018 | næstformand |
Søren Bertelsen | 27.11.2012 | 23.05.2018 | formand |
Hans Christian Krøyer | 14.06.2012 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Konrad Sejersbøl | 17.06.2010 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carl Georg Lyngs | 17.06.2010 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lejf Berntsen | 17.06.2010 | 30.04.2013 | næstformand |
Mogens Hartvig Gellert Baadsgaard | 20.05.2008 | 19.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Karl Bennedsgaard | 31.12.2003 | 13.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Frost | 01.01.2001 | 20.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Ib Roald Larsen | 13.03.2000 | 31.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Harry Hjaltelin | 01.01.2000 | 31.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Hartvig Gellert Baadsgaard | 29.09.1998 | 31.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Thomsen Lynge | 29.09.1998 | 31.12.2003 | næstformand |
Verner Nygaard Janum | 29.09.1998 | 31.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Henning Mark Poulsen | 29.09.1998 | 13.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ejlif Bruun | 29.09.1998 | 01.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.1998 | 29.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 01.05.1998 | 29.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 01.05.1998 | 29.09.1998 | formand |