Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Marxen | 04.06.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Emma Anita Larsen | 27.08.2019 | 04.06.2024 | adm. dir |
Dann Larsen | 24.03.2009 | 27.08.2019 | direktør |
Flemming Dalum-Larsen | 02.11.2001 | 24.03.2009 | direktør |
Palle Larsen | 22.09.1998 | 02.11.2001 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.1998 | 22.09.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Irene Marxen | 27.04.2021 | formand |
Kasper Marxen | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Simon Henneberg Larsen | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Emma Anita Larsen | 24.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dann Larsen | 24.03.2009 | 27.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Dalum-Larsen | 02.11.2001 | 24.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Marxen | 22.09.1998 | 27.04.2021 | formand |
Irene Marxen | 22.09.1998 | 27.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Palle Larsen | 22.09.1998 | 24.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jenny Valborg Elisabet Larsen | 22.09.1998 | 24.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.1998 | 22.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 01.05.1998 | 22.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 01.05.1998 | 22.09.1998 | formand |